NEXUS NOVA ABOGADOS SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Prado, 12
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NEXUS NOVA ABOGADOS SLP
CIF B86823069
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 24/09/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NEXUS NOVA ABOGADOS SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEXUS NOVA ABOGADOS SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Verdu Berges Carlos Alberto | Administrador Unico | 30/10/2014 | 18/02/2022 |
Verdu Berges Carlos Alberto | Liquidador | 18/02/2022 | 18/02/2022 |
Aldasoro Biencinto Angel | Presidente | 08/10/2013 | 30/10/2014 |
Aldasoro Biencinto Angel | Consejero | 08/10/2013 | 30/10/2014 |
Porras Belarra Javier | Secretario | 08/10/2013 | 30/10/2014 |
Porras Belarra Javier | Consejero | 08/10/2013 | 30/10/2014 |
Verdu Berges Carlos Alberto | Consejero Delegado | 08/10/2013 | 30/10/2014 |
Verdu Berges Carlos Alberto | Consejero | 08/10/2013 | 30/10/2014 |
De La Hera De Retegui Fernando | Consejero Delegado | 08/10/2013 | 03/07/2014 |
De La Hera De Retegui Fernando | Consejero | 08/10/2013 | 03/07/2014 |
ACTOS BORME DE NEXUS NOVA ABOGADOS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31459 , F 178, S 8, H M 566258, I/A 4 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31459 , F 178, S 8, H M 566258, I/A 4 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31459 , F 178, S 8, H M 566258, I/A 4 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31459 , F 178, S 8, H M 566258, I/A 4 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-28
- Separación como socio profesional de don Angel Aldassoro Biencinto,que vende sus participaciones al Socio Profesional,don Carlos Alberto Verdú y, adquisición de 250 participaciones sociales por el Socio profesional, don Carlos Alberto Verdú Bergé al socio no profesional ,don Javier Porras Belarra. Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31459 , F 176, S 8, H M 566258, I/A 3 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31459 , F 176, S 8, H M 566258, I/A 3 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31459 , F 176, S 8, H M 566258, I/A 3 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-28
- Queda separado como Socio Profesional de la Sociedad Don Fernando de la Hera de Retegui.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31459 , F 173, S 8, H M 566258, I/A 2 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-28
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31459 , F 173, S 8, H M 566258, I/A 2 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31459 , F 170, S 8, H M 566258, I/A 1 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-28