NEXT STAGE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Bernardo, 13
Código Postal 28015
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NEXT STAGE SL
CIF B85857357
Capital Social 58335.0 Euros
Fecha de Constitución 04/01/2010
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE NEXT STAGE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEXT STAGE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Santibañez Jose | Secretario | 08/10/2012 | 28/03/2018 |
Hall Kurt David | Consejero | 08/10/2012 | 28/03/2018 |
Manchado Mayayo Beatriz | Consejero | 08/10/2012 | 28/03/2018 |
Soldi Rosenthal Franco Maximiliano | Presidente | 08/10/2012 | 28/03/2018 |
Soldi Rosenthal Franco Maximiliano | Consejero Delegado | 08/10/2012 | 28/03/2018 |
Soldi Rosenthal Franco Maximiliano | Consejero | 08/10/2012 | 28/03/2018 |
Soldi Rosenthal Franco Maximiliano | Liquidador | 28/03/2018 | 28/03/2018 |
Soldi Rosenthal Franco Maximiliano | Administrador Unico | 15/01/2010 | 08/10/2012 |
ACTOS BORME DE NEXT STAGE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27366 , F 4, S 8, H M 493133, I/A 6 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27366 , F 4, S 8, H M 493133, I/A 6 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27366 , F 4, S 8, H M 493133, I/A 6 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27366 , F 4, S 8, H M 493133, I/A 6 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28
- C/ SAN BERNARDO NUMERO 13, 3º DCHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27366 , F 4, S 8, H M 493133, I/A 5 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27366 , F 3, S 8, H M 493133, I/A 4 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-28
Capital Anterior: | 13.335,00 | Euros |
Aumento de capital: | 45.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 58.335,00 | Euros |
Porcentaje: | 337,46 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27366 , F 3, S 8, H M 493133, I/A 4 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27366 , F 3, S 8, H M 493133, I/A 3 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27366 , F 3, S 8, H M 493133, I/A 3 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27366 , F 3, S 8, H M 493133, I/A 3 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-28