NEXT AUDITORES Y CONSULTORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Celestino Junquera, 2
Código Postal 33202
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social NEXT AUDITORES Y CONSULTORES SL
CIF B33975020
Capital Social 20000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 02/12/2009
Página Web www.nextauditores.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Diaz Dapena Arturo Jose
Propietario KRESTON IBERAUDIT IBAC SLP
VINCULACIONES DE NEXT AUDITORES Y CONSULTORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEXT AUDITORES Y CONSULTORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arrospide Alvarez Monica | Apoderado | 18/02/2013 | 16/06/2020 |
Diaz Dapena Arturo Jose | Administrador Unico | 23/01/2020 | 16/06/2020 |
KRESTON IBERAUDIT IBAC SLP | Socio Unico | 23/01/2020 | 16/06/2020 |
Perez Trashorras Javier | Apoderado | 10/12/2015 | 16/06/2020 |
Perez Trashorras Javier | Administrador Unico | 17/01/2018 | 23/01/2020 |
Alvarez Dorado Rafael Felix | Administrador Unico | 15/12/2009 | 17/01/2018 |
Alvarez Dorado Rafael Felix | Socio Unico | 15/12/2009 | 09/03/2011 |
ACTOS BORME DE NEXT AUDITORES Y CONSULTORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3821 , F 41, S 8, H AS 40485, I/A 9 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3821 , F 41, S 8, H AS 40485, I/A 9 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3821 , F 41, S 8, H AS 40485, I/A 8 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3821 , F 41, S 8, H AS 40485, I/A 8 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3821 , F 41, S 8, H AS 40485, I/A 8 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-33
- Se rectifica la inscripción 6º por error en el título que la causó, siendo la correcta redacción del artículo 3º de los estatutos y el domicilio social el siguiente: "ARTICULO TERCERO.- La sociedad tendrá nacionalidad española y su domicilio en la calle Celestino Junquera, 2, oficina 15, de Gijón."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3821 , F 41, S 8, H AS 40485, I/A 7 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-33
- C/ CELESTINO JUNQUERA, 2 4º - OFICINA 15 (GIJON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3821 , F 41, S 8, H AS 40485, I/A 6 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3821 , F 41, S 8, H AS 40485, I/A 6 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3821 , F 41, S 8, H AS 40485, I/A 6 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3821 , F 41, S 8, H AS 40485, I/A 6 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-33