NEWTREE SPAIN & PORTUGAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Estocolmo, 5
Código Postal 28232
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NEWTREE SPAIN & PORTUGAL SA
CIF A84645779
Fecha de Constitución 19/07/2006
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario NEWTREE SA
VINCULACIONES DE NEWTREE SPAIN & PORTUGAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEWTREE SPAIN & PORTUGAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cruz De Sousa David | Secretario | 12/12/2013 | 08/05/2015 |
Cruz De Sousa David | Consejero | 12/12/2013 | 08/05/2015 |
Cruz De Sousa David | Consejero Delegado | 12/12/2013 | 08/05/2015 |
Cruz De Sousa David | Liquidador | 08/05/2015 | 08/05/2015 |
De Bruyn Benoit Guillaume Suzanne | Presidente | 12/12/2013 | 08/05/2015 |
De Bruyn Benoit Guillaume Suzanne | Consejero | 12/12/2013 | 08/05/2015 |
De Walque Guillaume | Consejero | 12/12/2013 | 08/05/2015 |
Martin Oti Maria Del Carmen | Apoderado | 12/12/2013 | 08/05/2015 |
NEWTREE SA | Socio Unico | 12/12/2013 | 08/05/2015 |
Atala Marc Alberto Michiels | Representante | 12/12/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NEWTREE SPAIN & PORTUGAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23329 , F 175, S 8, H M 418361, I/A 4 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23329 , F 175, S 8, H M 418361, I/A 4 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23329 , F 175, S 8, H M 418361, I/A 4 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23329 , F 175, S 8, H M 418361, I/A 4 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23329 , F 174, S 8, H M 418361, I/A 3 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-28
- C/ ESTOCOLMO 5 - POLIGONO EUROPOLIS (ROZAS DE MADRID (LAS))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23329 , F 173, S 8, H M 418361, I/A 2 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23329 , F 173, S 8, H M 418361, I/A 2 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23329 , F 173, S 8, H M 418361, I/A 2 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23329 , F 173, S 8, H M 418361, I/A 2 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-193-28