NEWTECLAD SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA GENERAL, NAVE SUR.GAJANO Km 2.5
Municipio Marina de Cudeyo
Provincia Cantabria
Razón Social NEWTECLAD SL
CIF B39841242
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 05/08/2016
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Vila Gonzalez Manuel
VINCULACIONES DE NEWTECLAD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEWTECLAD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vila Gonzalez Manuel | Apoderado Solidario | 04/04/2017 | 02/10/2020 |
Vila Gonzalez Manuel | Administrador Unico | 08/06/2020 | 02/10/2020 |
HUB ADVISORY PARTNERS SL | Secretario | 04/04/2017 | 08/06/2020 |
HUB ADVISORY PARTNERS SL | Consejero | 04/04/2017 | 08/06/2020 |
OSADO INVERSIONES SL | Consejero | 04/04/2017 | 08/06/2020 |
Vila Gonzalez Manuel | Presidente | 04/04/2017 | 08/06/2020 |
Vila Gonzalez Manuel | Consejero | 04/04/2017 | 08/06/2020 |
OSADO INVERSIONES SL | Socio Unico | 17/11/2016 | 04/04/2017 |
OSADO INVERSIONES SL | Administrador Unico | 17/11/2016 | 04/04/2017 |
ACTOS BORME DE NEWTECLAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1060 , F 56, S 8, H S 31349, I/A 7 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-39
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1060 , F 56, S 8, H S 31349, I/A 7 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-39
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Como consecuencia de la dimisión presentada por los consejeros, OSADO INVERSIONES SL y HUB ADVISORY PARTNERS SL, quedan cesados sus respectivos representantes-personas físicas, doña María Begoña Torres Olmo y don Santiago Real de Asúa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1060 , F 56, S 8, H S 31349, I/A 6 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1060 , F 56, S 8, H S 31349, I/A 6 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-39
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1060 , F 56, S 8, H S 31349, I/A 6 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-39
- CTRA GENERAL, NAVE SUR.GAJANO Km 2.5 (MARINA DE CUDEYO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1060 , F 56, S 8, H S 31349, I/A 5 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-39
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1145 , F 76, S 8, H S 31349, I/A 4 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-39
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1145 , F 75, S 8, H S 31349, I/A 3 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-39
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1145 , F 75, S 8, H S 31349, I/A 3 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1145 , F 75, S 8, H S 31349, I/A 3 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-39