NEWTECH 2012 SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG ESTADIO, NAVE 18
Municipio Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
Provincia Castellón/Castello
Razón Social NEWTECH 2012 SL
CIF B12898631
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 27/11/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Garces Saura Benjamin
VINCULACIONES DE NEWTECH 2012 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEWTECH 2012 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garces Saura Benjamin | Administrador Unico | 29/11/2012 | 10/08/2021 |
Garces Saura Benjamin | Socio Unico | 29/11/2012 | 10/08/2021 |
Garces Saura Benjamin | Liquidador | 10/08/2021 | 10/08/2021 |
Montañes Verchili Marina | Apoderado | 26/01/2017 | 11/12/2020 |
Montañes Verchili Marina | Apoderado | 16/07/2018 | 11/12/2020 |
Montañes Verchili Marina | Apoderado | 11/12/2020 |
ACTOS BORME DE NEWTECH 2012 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1608, L 1170, F 30, S 8, H CS 34826, I/A 6 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1608, L 1170, F 30, S 8, H CS 34826, I/A 6 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1608, L 1170, F 30, S 8, H CS 34826, I/A 6 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1608, L 1170, F 30, S 8, H CS 34826, I/A 6 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1608, L 1170, F 29, S 8, H CS 34826, I/A 5 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1608, L 1170, F 29, S 8, H CS 34826, I/A 4 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-12
- POLIG ESTADIO, NAVE 18 (CASTELLON DE LA PLANA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1608, L 1170, F 29, S 8, H CS 34826, I/A 3 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-12
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Modificado el artículo 4º de los Estatutos Sociales, por cambio de domicilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1608, L 1170, F 29, S 8, H CS 34826, I/A 3 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1608, L 1170, F 29, S 8, H CS 34826, I/A 2 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1608, L 1170, F 28, S 8, H CS 34826, I/A 1 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-12