NEWPHOTOBOOK SL - EXTINGUIDA
Dirección social AV ANTONI GAUDI,78,NAVE 1,LETRA B,POL."RUBI SUR"
Municipio Rubí
Provincia Barcelona
Razón Social NEWPHOTOBOOK SL
CIF B64947344
Capital Social 455334.0 Euros
Actividad Actividades de fotografía
Fecha de Constitución 17/09/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NEWPHOTOBOOK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEWPHOTOBOOK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Luque Linares Rosa | Liquidador | 10/01/2014 | 10/01/2014 |
Luque Linares Rosa | Administrador Unico | 12/02/2011 | 10/01/2014 |
Plans Maynou Maria Mercedes | Apoderado | 22/02/2011 | 10/01/2014 |
Plans Maynou Maria Mercedes | Administrador Unico | 01/04/2009 | 12/02/2011 |
Rueda Arnau Francisco | Administrador Unico | 01/04/2009 |
ACTOS BORME DE NEWPHOTOBOOK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40801 , F 214, S 8, H B 375555, I/A 6 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40801 , F 214, S 8, H B 375555, I/A 6 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40801 , F 214, S 8, H B 375555, I/A 6 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
- AV ANTONI GAUDI,78,NAVE 1,LETRA B,POL."RUBI SUR" (RUBI)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40801 , F 214, S 8, H B 375555, I/A 5 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40801 , F 213, S 8, H B 375555, I/A 4 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-08
Capital Anterior: | 8.334,00 | Euros |
Aumento de capital: | 447.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 455.334,00 | Euros |
Porcentaje: | 5.363,57 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40801 , F 212, S 8, H B 375555, I/A 3 (12/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40801 , F 212, S 8, H B 375555, I/A 3 (12/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40801 , F 212, S 8, H B 375555, I/A 3 (12/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08