NEWLOG LOGISTICA SA - EXTINGUIDA
Provincia Málaga
Razón Social NEWLOG LOGISTICA SA
CIF A28618593
Nombres Anteriores
- INDUSTRIAL DE LIMPIEZAS Y SERVICIOS SA
- NAVEGACION Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE NEWLOG LOGISTICA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEWLOG LOGISTICA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andradas Oveja Juan Carlos | Representante | 31/07/2014 | 31/07/2014 |
Bejar Ochoa Juan | Apoderado | 28/02/2013 | 31/07/2014 |
Bengoechea Gutierrez Manuel | Apoderado | 16/03/2011 | 31/07/2014 |
Carrasco Delgado Jose Manuel | Representante | 31/07/2014 | |
Cebollero Bueno Montserrat | Apoderado | 16/03/2011 | 31/07/2014 |
CORPORACION ESPAÑOLA DE SERVICIOS SA | Vicepresidente | 06/02/2012 | 31/07/2014 |
CORPORACION ESPAÑOLA DE SERVICIOS SA | Consejero | 06/02/2012 | 31/07/2014 |
EUROPEA DE GESTION SA | Consejero | 06/02/2012 | 31/07/2014 |
FCC VERSIA SA | Presidente | 06/02/2012 | 31/07/2014 |
FCC VERSIA SA | Consejero | 06/02/2012 | 31/07/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NEWLOG LOGISTICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29474 , F 174, S 8, H M 74066, I/A 62 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29474 , F 174, S 8, H M 74066, I/A 62 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29474 , F 174, S 8, H M 74066, I/A 62 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-28
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29474 , F 174, S 8, H M 74066, I/A 62 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29474 , F 174, S 8, H M 74066, I/A 61 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29474 , F 171, S 8, H M 74066, I/A 60 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29474 , F 170, S 8, H M 74066, I/A 59 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29474 , F 170, S 8, H M 74066, I/A 59 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29474 , F 167, S 8, H M 74066, I/A 57 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29474 , F 170, S 8, H M 74066, I/A 58 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-28