NEWLAND PROPERTY MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Balears, 201
Código Postal 08023
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NEWLAND PROPERTY MANAGEMENT SL
CIF B65227332
Capital Social 59963.09 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 02/12/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE NEWLAND PROPERTY MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEWLAND PROPERTY MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Conde Moller Fernando | REPR.143 RRM | 25/08/2016 | 27/04/2023 |
NEWLAND PROPERTY CONSULTANTS SL | Administrador Solidario | 25/08/2016 | 27/04/2023 |
Soler Freixas Francisco | Administrador Solidario | 25/08/2016 | 27/04/2023 |
Capdevila Salla Lourdes | Apoderado | 12/01/2011 | 10/12/2019 |
BEGINTRES SL | Administrador Solidario | 23/12/2009 | 25/08/2016 |
Conde Moller Fernando | REPR.143 RRM | 23/12/2009 | 25/08/2016 |
Gali Perez Jose Luis | Administrador Solidario | 23/12/2009 | 25/08/2016 |
ACTOS BORME DE NEWLAND PROPERTY MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41610 , F 174, S 8, H B 390786, I/A 6 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-08
- Sociedades absorbidas: SOLGUES GPI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41610 , F 171, S 8, H B 390786, I/A 5 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-08
- AMPLIAR A: A)GESTION,ASESORAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS DE DISTRIBUCION,INFORMATICOS,CONTABLES,LABORALES,ADMINISTRATIVOS,DE GESTION DE PATRIMONIOS INMOBILIARIOS,DE EMPRESA,DE ESTRUCTURA DE LA MISMA,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41610 , F 171, S 8, H B 390786, I/A 5 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.7: MODIFICACION DEL NUMERO Y VALOR NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41610 , F 171, S 8, H B 390786, I/A 5 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-08
Capital Anterior: | 60.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 36,91 | Euros |
Capital Actual: | 59.963,09 | Euros |
Porcentaje: | 0,06 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41610 , F 171, S 8, H B 390786, I/A 5 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41610 , F 171, S 8, H B 390786, I/A 4 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-08
- CL MALLORCA,NUMERO 201-203, BAJOS (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41610 , F 170, S 8, H B 390786, I/A 3 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-08
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41610 , F 170, S 8, H B 390786, I/A 3 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-08
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41610 , F 170, S 8, H B 390786, I/A 3 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08