NEWFACET INTERNATIONAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Agustin de Betancourt, 19
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social NEWFACET INTERNATIONAL SL
CIF B85048486
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 29/03/2007
Órgano Administración Administrador único
Propietario Hess Michael John
VINCULACIONES DE NEWFACET INTERNATIONAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEWFACET INTERNATIONAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hess Michael John | Apoderado | 05/11/2014 | 12/02/2018 |
Hess Michael John | Socio Unico | 25/02/2013 | 12/02/2018 |
Hess Michael John | Liquidador | 12/02/2018 | 12/02/2018 |
Hess Robert Edward | Administrador Unico | 19/04/2013 | 12/02/2018 |
Hess Michael John | Administrador Unico | 25/02/2013 | 19/04/2013 |
Noain Yoldi Alfonso Jesus | Administrador Unico | 25/02/2013 |
ACTOS BORME DE NEWFACET INTERNATIONAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24151 , F 5, S 8, H M 433996, I/A 6 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24151 , F 5, S 8, H M 433996, I/A 6 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24151 , F 5, S 8, H M 433996, I/A 6 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24151 , F 5, S 8, H M 433996, I/A 6 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24151 , F 5, S 8, H M 433996, I/A 6 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24151 , F 4, S 8, H M 433996, I/A 5 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24151 , F 4, S 8, H M 433996, I/A 4 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24151 , F 4, S 8, H M 433996, I/A 4 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24151 , F 3, S 8, H M 433996, I/A 3 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24151 , F 3, S 8, H M 433996, I/A 3 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-28