NEW VANNER SL
Dirección social Cl Penedès, 37
Código Postal 08338
Municipio Premià de Dalt
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NEW VANNER SL
CIF B65583833
Capital Social 3030.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 02/06/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NEW VANNER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEW VANNER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Zulaica Palacios Jose Ignacio | Administrador Unico | 28/02/2017 | 13/07/2022 |
Maceiras Duran Jose Alberto | Apoderado Solidario | 02/03/2017 | 06/07/2018 |
Maceiras Duran Jose Alberto | Administrador Unico | 20/06/2011 | 28/02/2017 |
ACTOS BORME DE NEW VANNER SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42628 , F 50, S 8, H B 412258, I/A 3 N (13/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-08
- CL PENEDES Num.37 (PREMIA DE DALT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42628 , F 51, S 8, H B 412258, I/A 6 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42628 , F 51, S 8, H B 412258, I/A 5 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42628 , F 50, S 8, H B 412258, I/A 4 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42628 , F 50, S 8, H B 412258, I/A 3 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42628 , F 50, S 8, H B 412258, I/A 3 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-08
- CL MERCE,12, LOCAL 3 (PREMIA DE MAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42628 , F 50, S 8, H B 412258, I/A 2 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42628 , F 46, S 8, H B 412258, I/A 1 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-08
Dirección:CL PENEDES Num.37 (PREMIA DE DALT)
Comienzo de operaciones:02/06/11
Capital:3.030,00 Euros
Objeto social:ESTUDIO,PLANIFICACION,PROMOCION Y REALIZACION DE TODA CLASE DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y EDIFICACION.DE MEJORA Y CONSERVACION POR CUENTA PROPIA O AJENA,TANTO PRIVADAS COMO PUBLICAS,CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42628 , F 46, S 8, H B 412258, I/A 1 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-08