NEW TEC EDICIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 189
Código Postal 08018
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NEW TEC EDICIONES SL
CIF B61176632
Actividad Edición de revistas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NEW TEC EDICIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEW TEC EDICIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Borrell Figueras Joan | Apoderado | 31/03/2011 | 22/01/2018 |
Borrell Figueras Joan | Apoderado | 23/11/2011 | 22/01/2018 |
Brunet Santos Ferran | Apoderado | 31/03/2011 | 22/01/2018 |
Iglesias Montejo Enrique | Liquidador | 22/01/2018 | 22/01/2018 |
Iglesias Montejo Enrique | Administrador Unico | 31/05/2012 | 22/01/2018 |
Sanchez Vazquez Jesus | Apoderado | 31/03/2011 | 22/01/2018 |
Martin Zabala Jose Luis | Administrador | 31/05/2012 | |
Ponton Muñoz Andres | Apoderado | 31/03/2011 | 02/11/2011 |
Del Collado Pico Carlos | Apoderado | 18/05/2009 |
ACTOS BORME DE NEW TEC EDICIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42528 , F 182, S 8, H B 154209, I/A 15 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42528 , F 182, S 8, H B 154209, I/A 15 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42528 , F 182, S 8, H B 154209, I/A 15 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42528 , F 182, S 8, H B 154209, I/A 14 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42528 , F 182, S 8, H B 154209, I/A 14 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-237-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42528 , F 181, S 8, H B 154209, I/A 13 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42528 , F 181, S 8, H B 154209, I/A 12 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-216-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29249 , F 192, S 8, H B 154209, I/A 11 (31/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-71-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-55-08