NEW MEDIA ROCKERS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Antoni Pomar, 7
Código Postal 07610
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social NEW MEDIA ROCKERS SL
CIF B57636490
Capital Social 10100.0 Euros
Fecha de Constitución 09/10/2009
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario Vadingo Holding Ag
VINCULACIONES DE NEW MEDIA ROCKERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEW MEDIA ROCKERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gulden Jochen-hubert-wilhelm | Administrador Mancomunado | 16/10/2009 | 14/12/2012 |
Gulden Jochen-hubert-wilhelm | Liquidador Mancomunado | 14/12/2012 | 14/12/2012 |
Mansfeld Frank Danny | Administrador Mancomunado | 16/10/2009 | 14/12/2012 |
Mansfeld Frank Danny | Liquidador Mancomunado | 14/12/2012 | 14/12/2012 |
Vadingo Holding Ag | Socio Unico | 16/10/2009 | 14/12/2012 |
Vadingo Holding Ag | Socio único | 14/12/2012 | |
Marx Thomas | Administrador Mancomunado | 16/10/2009 | 01/07/2010 |
ACTOS BORME DE NEW MEDIA ROCKERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2402 , F 7, S 8, H PM 64709, I/A 4 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2402 , F 7, S 8, H PM 64709, I/A 4 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-07
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2402 , F 7, S 8, H PM 64709, I/A 4 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-07
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2402 , F 7, S 8, H PM 64709, I/A 4 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-07
Capital Anterior: | 10.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100,00 | Euros |
Capital Actual: | 10.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 1,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2402 , F 6, S 8, H PM 64709, I/A 3 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-38-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2402 , F 6, S 8, H PM 64709, I/A 2 (01/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2402 , F 5, S 8, H PM 64709, I/A 1 (16/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-206-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2402 , F 5, S 8, H PM 64709, I/A 1 (16/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-206-07
Dirección:C/ ANTONIO POMAR 7 - CALA ESTANCIA (PALMA DE MALLORCA)
Comienzo de operaciones:09/10/09
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:Intermediación, compra y venta y marketing de productos de consumo, especialmente con productos relacionados con actividades turísticas y de ocio, así como vehículos de todo tipo. La prestación de servicios de relaciones públicas y marketing. La compra-venta e intermediación de inmuebles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2402 , F 5, S 8, H PM 64709, I/A 1 (16/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-206-07