NEW FORTUNE CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Marques de Sentmenat, 56
Código Postal 08029
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NEW FORTUNE CONSULTING SL
CIF B66692500
Capital Social 15000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 15/01/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NEW FORTUNE CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEW FORTUNE CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hao Shen | Administrador Unico | 14/09/2016 | 23/07/2021 |
Hao Shen | Liquidador | 23/07/2021 | 23/07/2021 |
Maria De Los Angeles Yao Y Chen | Apoderado Solidario | 02/03/2016 | 23/07/2021 |
Hansi Li | Administrador Unico | 23/02/2016 | 14/09/2016 |
ACTOS BORME DE NEW FORTUNE CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45224 , F 117, S 8, H B 480906, I/A 5 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45224 , F 117, S 8, H B 480906, I/A 5 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45224 , F 117, S 8, H B 480906, I/A 5 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-08
- CL MARQUES DE SENTMENAT Num.56 P.3 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45224 , F 116, S 8, H B 480906, I/A 4 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO DON HAO SHEN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45224 , F 116, S 8, H B 480906, I/A 3 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45224 , F 116, S 8, H B 480906, I/A 3 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45224 , F 116, S 8, H B 480906, I/A 3 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45224 , F 116, S 8, H B 480906, I/A 2 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO HANSI LI
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45224 , F 114, S 8, H B 480906, I/A 1 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45224 , F 114, S 8, H B 480906, I/A 1 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-08