NEW EXPERIENCE REUS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Recasens I Mercade, 47
Código Postal 43206
Municipio Reus
Provincia Tarragona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NEW EXPERIENCE REUS SL
CIF B55730592
Capital Social 9000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 24/04/2018
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE NEW EXPERIENCE REUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEW EXPERIENCE REUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Avila Salvado Francesc Xavier | Consejero | 02/07/2018 | 12/07/2024 |
Avila Salvado Miquel | Apoderado | 01/08/2018 | 12/07/2024 |
Avila Salvado Miquel | Consejero | 02/07/2018 | 12/07/2024 |
Clua Feliu Silvio | Consejero | 02/07/2018 | 12/07/2024 |
Garcia De Antona Alvaro | Liquidador | 12/07/2024 | 12/07/2024 |
Garcia De Antona Alvaro | Consejero | 02/07/2018 | 12/07/2024 |
Garcia De Antona Alvaro | Presidente | 02/07/2018 | 12/07/2024 |
Juncosa Martorell Santiago | Consejero | 02/07/2018 | 12/07/2024 |
Montia Tutusaus Joan | Consejero | 02/07/2018 | 12/07/2024 |
Somavilla Ortiz Daniel | Consejero | 02/07/2018 | 12/07/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NEW EXPERIENCE REUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 53159, I/A 3 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 53159, I/A 3 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 53159, I/A 3 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-43
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 53159, I/A 3 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-43
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 42, S 8, H T 53159, I/ARHCIF (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-43
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 42, S 8, H T 53159, I/A ALTA (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-43
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 42, S 8, H T 53159, I/ARVCIF (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-24-43
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 42, S 8, H T 53159, I/A BAJA (01/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-43
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 46, S 8, H T 53159, I/A 2 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-43
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 42, S 8, H T 53159, I/A 1 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-43