NEW ENERGY 2006 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Praza Fernando de Casas Novoa (Arquitecto), 7
Código Postal 27001
Municipio Lugo
Provincia Lugo
Mapa Ver Mapa
Razón Social NEW ENERGY 2006 SL
CIF B24537821
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 23/05/2006
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Martinez Dapena Juan Antonio
Propietario BURATAI SL
VINCULACIONES DE NEW ENERGY 2006 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEW ENERGY 2006 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BURATAI SL | Socio Unico | 03/05/2018 | 10/02/2022 |
Martinez Dapena Juan Antonio | Administrador Unico | 03/05/2018 | 10/02/2022 |
De Juan Fidalgo Pablo | Apoderado | 03/05/2018 | |
Herrero Gonzalez Fernando | Administrador Unico | 03/05/2018 |
ACTOS BORME DE NEW ENERGY 2006 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 512 , F 24, S 8, H LU 19333, I/A 2 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-27
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 512 , F 24, S 8, H LU 19333, I/A 2 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-27
- PLAZA ARQUITECTO FERNANDO DE CASAS NOVOA 7 3 E (LUGO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 512 , F 24, S 8, H LU 19333, I/A 1 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1084 , F 162, S 8, H LE 17150, I/A 4 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1084 , F 162, S 8, H LE 17150, I/A 4 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-24
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1084 , F 162, S 8, H LE 17150, I/A 4 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-24
- Se constata el código C.N.A.E de la actividad principal del objeto social, que es el: 3519
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1084 , F 161, S 8, H LE 17150, I/A 3 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-24
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1084 , F 161, S 8, H LE 17150, I/A 3 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-24
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-151-24
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-24-24