NEW CONCEPT STORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 488
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NEW CONCEPT STORES SL
CIF B66711029
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 10/02/2016
Nombres Anteriores
- OBRADOR GASTRONOMIC SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Sala Sanchez Nuria
VINCULACIONES DE NEW CONCEPT STORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEW CONCEPT STORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Gil Rebeca | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/07/2018 | 04/02/2021 |
Lopez Jimenez Raquel | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/07/2018 | 04/02/2021 |
Ramirez Crenes Francisco | Apoderado Solidario | 11/04/2017 | 04/02/2021 |
Sala Sanchez Nuria | Administrador Unico | 10/03/2017 | 04/02/2021 |
Rossi Lopez Carlos Roberto | Apoderado Solidario | 30/05/2017 | 13/11/2018 |
Guirado Gispert Anna Maria | Administrador Unico | 02/03/2016 | 10/03/2017 |
ACTOS BORME DE NEW CONCEPT STORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46499 , F 202, S 8, H B 481542, I/A 9 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-08
- En el BORME no.29/2021 y con referencia 68176 se omitio la publicacion del acto de EXTINCION de la sociedad de esta hoja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46499 , F 202, S 8, H B 481542, I/A 9 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-08
- CESION GLOBAL DEL ACTIVO Y PASIVO A FAVOR DE LA SOCIEDAD "VICINANZA TRADING SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46499 , F 202, S 8, H B 481542, I/A 9 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-08
- DEPOSITADO EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 BAJO EL NUMERO 111, EL PROYECTO DE CESION DE ACTIVOS Y PASIVOS SIENDO LA CEDENTE LA SOCIEDAD "NEW CONCEPT STORES SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46499 , F 201, S 8, H B 481542, I/A 8 N (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-08
Capital Anterior: | 403.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 400.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 99,26 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46499 , F 201, S 8, H B 481542, I/A 8 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46499 , F 201, S 8, H B 481542, I/A 7 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45243 , F 151, S 8, H B 481542, I/A 6 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 400.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 403.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 13.333,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45243 , F 151, S 8, H B 481542, I/A 5 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45243 , F 150, S 8, H B 481542, I/A 4 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45243 , F 149, S 8, H B 481542, I/A 3 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-08