NEW CETEO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Sant Esteve, 37
Código Postal 08402
Municipio Granollers
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NEW CETEO SL
CIF B65113953
Capital Social 202000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 25/05/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NEW CETEO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEW CETEO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Olles Valdearcos Edgar | Administrador Concursal | 08/04/2013 | 10/11/2014 |
Catarecha Pedraza Antonio | Administrador Unico | 21/07/2010 | 08/04/2013 |
Fontacaba Jordi Jorge | Administrador Unico | 04/06/2009 | 21/07/2010 |
Olle Font Cecilia | Apoderado | 12/08/2009 | 21/07/2010 |
ACTOS BORME DE NEW CETEO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42280 , F 205, S 8, H B 379153, I/A 10 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 102/2013, AUTO FIRME DE FECHA 14/10/2014, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42280 , F 205, S 8, H B 379153, I/A 10 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42280 , F 205, S 8, H B 379153, I/A 10 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 102/2013, AUTOS FIRMES DE FECHAS 16/05/2013: APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION Y 30/09/2013: ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42280 , F 205, S 8, H B 379153, I/A 9 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41269 , F 158, S 8, H B 379153, I/A 8 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 102/2013, AUTO FIRME DE FECHA 22/02/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41269 , F 158, S 8, H B 379153, I/A 8 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41269 , F 158, S 8, H B 379153, I/A 8 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41269 , F 158, S 8, H B 379153, I/A 8 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-08
Capital Anterior: | 171.457,00 | Euros |
Aumento de capital: | 30.543,00 | Euros |
Capital Actual: | 202.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 17,81 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41269 , F 157, S 8, H B 379153, I/A 7 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-08
- AV SANT ESTEVE Num.37 P.6 PTA.4 (GRANOLLERS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41269 , F 157, S 8, H B 379153, I/A 6 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-08