NEW AVE ESPAÑA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Arturo Soria, 329
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social NEW AVE ESPAÑA SA
CIF A83444430
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario ASEA BROWN BOVERI SA
VINCULACIONES DE NEW AVE ESPAÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEW AVE ESPAÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASEA BROWN BOVERI SA | Socio Unico | 14/01/2013 | 19/07/2013 |
Gomez Ferret Marc | Consejero Delegado Solidario | 13/12/2012 | 19/07/2013 |
Gomez Ferret Marc | Presidente | 13/12/2012 | 19/07/2013 |
Gomez Ferret Marc | Consejero | 13/12/2012 | 19/07/2013 |
Herrero Ferrando Francisco Jose | Apoderado | 19/07/2013 | |
Jimeno Jimeno Miguel Angel | Apoderado Mancomunado | 11/05/2012 | 19/07/2013 |
Jimeno Jimeno Miguel Angel | Consejero Delegado Solidario | 13/12/2012 | 19/07/2013 |
Jimeno Jimeno Miguel Angel | Consejero | 13/12/2012 | 19/07/2013 |
Lopez Cobo Zurita Gonzalo | Secretario No Consejero | 03/02/2009 | 19/07/2013 |
Marbach Philippe Friedrich Julius | Apoderado | 03/02/2009 | 19/07/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NEW AVE ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18240 , F 71, S 8, H M 315973, I/A 10 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18240 , F 71, S 8, H M 315973, I/A 10 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18240 , F 71, S 8, H M 315973, I/A 10 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18240 , F 71, S 8, H M 315973, I/A 10 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18240 , F 71, S 8, H M 315973, I/A 9 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18240 , F 70, S 8, H M 315973, I/A 8 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18240 , F 70, S 8, H M 315973, I/A 8 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18240 , F 70, S 8, H M 315973, I/A 8 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18240 , F 70, S 8, H M 315973, I/A 7 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18240 , F 69, S 8, H M 315973, I/A 6 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-28