NEUVIC MARKET SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 482
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NEUVIC MARKET SL
CIF B66558289
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Fabricación de calzado
Fecha de Constitución 15/06/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE NEUVIC MARKET SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEUVIC MARKET SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERINVER SL | Administrador Solidario | 22/09/2015 | 20/01/2017 |
Fernandez Humada Marta | REPR.143 RRM | 22/09/2015 | 20/01/2017 |
Fernandez Llarena Pedro | Liquidador | 20/01/2017 | 20/01/2017 |
Fernandez Llarena Pedro Luis | Administrador Solidario | 22/09/2015 | 20/01/2017 |
Ruiz Quintero Claudia Bibiana | Apoderado Solidario | 02/12/2015 | 20/01/2017 |
Garriga Vila Antoni | Administrador Unico | 06/07/2015 | 22/09/2015 |
ACTOS BORME DE NEUVIC MARKET SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44898 , F 164, S 8, H B 470746, I/A 6 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44898 , F 164, S 8, H B 470746, I/A 6 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-08
Administrador Solidario
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44898 , F 164, S 8, H B 470746, I/A 6 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: PEDRO LUIS FERNANDEZ LLARENA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44898 , F 163, S 8, H B 470746, I/A 5 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-08
- AV DIAGONAL Num.482 P.4 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44898 , F 163, S 8, H B 470746, I/A 4 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44898 , F 162, S 8, H B 470746, I/A 3 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-08
- LA FABRICACION,DISEÑO,PRODUCCION Y COMERCIALIZACION AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE CALZADO Y DE PRENDAS DE VESTIR.LA COMPRA-VENTA AL MAYOR Y AL DETALLE Y LA IMPORTACION Y EXPORTACION,DE TODO TIPO DE CALZADO .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44898 , F 161, S 8, H B 470746, I/A 2 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-08
- PS DE GRACIA Num.37 P.2 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44898 , F 161, S 8, H B 470746, I/A 2 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-08
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44898 , F 161, S 8, H B 470746, I/A 2 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44898 , F 161, S 8, H B 470746, I/A 2 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-08