NEUTRANS DE CASASIMARRO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de los Curas, 39
Código Postal 16239
Municipio Casasimarro
Provincia Cuenca
Mapa Ver Mapa
Razón Social NEUTRANS DE CASASIMARRO SL
CIF B16296394
Capital Social 27000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 09/10/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE NEUTRANS DE CASASIMARRO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEUTRANS DE CASASIMARRO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Muñoz Alcahuz Maria Carmen | Apoderado | 07/11/2011 | 31/03/2015 |
Nuñez Casas Hector | Liquidador Solidario | 31/03/2015 | 31/03/2015 |
Nuñez Casas Hector | Administrador Solidario | 29/01/2013 | 31/03/2015 |
Nuñez Casas Javier | Liquidador Solidario | 31/03/2015 | 31/03/2015 |
Nuñez Casas Javier | Administrador Solidario | 29/01/2013 | 31/03/2015 |
Nuñez Casas Pablo | Administrador Unico | 14/10/2011 | 29/01/2013 |
ACTOS BORME DE NEUTRANS DE CASASIMARRO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 633 , F 63, S 8, H CU 9032, I/A 5 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-16
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 633 , F 63, S 8, H CU 9032, I/A 5 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-16
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 633 , F 63, S 8, H CU 9032, I/A 5 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-16
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 633 , F 63, S 8, H CU 9032, I/A 5 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-16
Capital Anterior: | 17.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 10.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 27.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 58,82 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 607 , F 215, S 8, H CU 9032, I/A 4 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-16
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 607 , F 215, S 8, H CU 9032, I/A 3 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-16
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 607 , F 215, S 8, H CU 9032, I/A 3 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-16
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 607 , F 215, S 8, H CU 9032, I/A 3 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-16
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 607 , F 214, S 8, H CU 9032, I/A 2 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-16
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 607 , F 205, S 8, H CU 9032, I/A 1 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-16