NEUMATICOS KRUPP SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL "LOS FRAILES", NAVE 2
Código Postal 28814
Municipio Daganzo de Arriba
Provincia Madrid
Razón Social NEUMATICOS KRUPP SL
CIF B85982338
Capital Social 3010.0 Euros
Fecha de Constitución 01/07/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Albert Reiff Gmbh Co Kg
VINCULACIONES DE NEUMATICOS KRUPP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEUMATICOS KRUPP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Albert Reiff Gmbh Co Kg | Socio Unico | 03/05/2013 | 23/04/2015 |
Spengler Hans Joachim | Liquidador | 23/04/2015 | 23/04/2015 |
Spengler Hans Joachim | Administrador Unico | 03/05/2013 | 23/04/2015 |
Tabares Abella Antonio | Apoderado | 03/05/2013 | 23/04/2015 |
Krupp Herbert | Socio Unico | 21/06/2010 | 03/05/2013 |
Krupp Herbert | Administrador Unico | 21/06/2010 | 03/05/2013 |
Schleicher Peter | Apoderado | 21/06/2010 | 03/05/2013 |
ACTOS BORME DE NEUMATICOS KRUPP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27870 , F 88, S 8, H M 502325, I/A 7 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27870 , F 88, S 8, H M 502325, I/A 7 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27870 , F 88, S 8, H M 502325, I/A 7 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27870 , F 88, S 8, H M 502325, I/A 7 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27870 , F 88, S 8, H M 502325, I/A 7 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27870 , F 88, S 8, H M 502325, I/A 6 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27870 , F 87, S 8, H M 502325, I/A 5 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27870 , F 87, S 8, H M 502325, I/A 4 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27870 , F 87, S 8, H M 502325, I/A 3 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27870 , F 87, S 8, H M 502325, I/A 3 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-28