NEUMATICOS DEL PONIENTE SL - EXTINGUIDA
Municipio Vícar
Provincia Almería
Razón Social NEUMATICOS DEL PONIENTE SL
CIF B04611612
Capital Social 68009.0 Euros
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario LOREMAR FRED SL
VINCULACIONES DE NEUMATICOS DEL PONIENTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEUMATICOS DEL PONIENTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lloret Costa Rosa | Administrador Solidario | 30/03/2015 | 03/04/2024 |
LOREMAR FRED SL | Socio Unico | 30/03/2015 | 03/04/2024 |
Lorente Talens Enric | Administrador Solidario | 30/03/2015 | 03/04/2024 |
Carmona Jimenez Francisco Javier | Administrador Solidario | 30/03/2015 | |
Fernandez Hinojo Manuel Jesus | Administrador Solidario | 30/03/2015 |
ACTOS BORME DE NEUMATICOS DEL PONIENTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1162 , F 12, S 8, H AL 31006, I/A 5 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-04
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1162 , F 12, S 8, H AL 31006, I/A 5 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-04
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.- El capital social se fija en SESENTA Y OCHO MIL NUEVE EUROS (68.009 E), dividido en 68.009 participaciones de un euro (1,00 E) de valor nominal cada una, acumulables e indivisibles, numeradas correlativamente de la 1a la 68.009, ambos números inclusive
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1162 , F 11, S 8, H AL 31006, I/A 4 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-04
Capital Anterior: | 3.009,00 | Euros |
Aumento de capital: | 65.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 68.009,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.160,19 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1162 , F 11, S 8, H AL 31006, I/A 4 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-04
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1162 , F 11, S 8, H AL 31006, I/A 3 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-04
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1162 , F 11, S 8, H AL 31006, I/A 3 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-04
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1162 , F 11, S 8, H AL 31006, I/A 3 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-04
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-04
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-232-04
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-177-04