NEUDRIS CAPITAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 259
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NEUDRIS CAPITAL SL
CIF B88304936
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 04/02/2019
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE NEUDRIS CAPITAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEUDRIS CAPITAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Morientes Petar Georgiev | Liquidador Mancomunado | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
Morientes Petar Georgiev | Administrador Mancomunado | 20/04/2021 | 16/03/2022 |
Moya Mazon Ramon | Liquidador Mancomunado | 16/03/2022 | 16/03/2022 |
Moya Mazon Ramon | Administrador Mancomunado | 20/04/2021 | 16/03/2022 |
Morientes Petar Georgiev | Administrador Unico | 20/02/2019 | 20/04/2021 |
ACTOS BORME DE NEUDRIS CAPITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38754 , F 150, S 8, H M 689038, I/A 3 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38754 , F 150, S 8, H M 689038, I/A 3 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38754 , F 150, S 8, H M 689038, I/A 3 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38754 , F 150, S 8, H M 689038, I/A 3 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38754 , F 150, S 8, H M 689038, I/A 2 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38754 , F 150, S 8, H M 689038, I/A 2 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38754 , F 150, S 8, H M 689038, I/A 2 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38754 , F 148, S 8, H M 689038, I/A 1 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-28
Dirección:PASEO DE LA CASTELLANA 259 C TORRE DE CRISTAL, PLA (MADRID)
Comienzo de operaciones:04/02/19
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:a) INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION.- La Consultoría, gestión, asesoramiento profesional e intermediación en el sector inmobiliario. La promoción, construcción, venta, arrendamiento no financiero, de toda clase de edificaciones así como su rehabilitación. Compraventa, comercio al por mayor y menor,..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38754 , F 148, S 8, H M 689038, I/A 1 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-28