NETRATINGS SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle General Aranaz, 88
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social NETRATINGS SPAIN SL
CIF B83841445
Página Web www.nielsen.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE NETRATINGS SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NETRATINGS SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calderon Rodriguez Javier | Apoderado Solidario | 26/12/2013 | 20/01/2016 |
Infante Escudero Javier | Apoderado Solidario | 26/12/2013 | 20/01/2016 |
Infante Escudero Javier | Presidente | 26/12/2013 | 20/01/2016 |
Infante Escudero Javier | Consejero | 26/12/2013 | 20/01/2016 |
Infante Escudero Javier | Liquidador | 20/01/2016 | 20/01/2016 |
Lima Pedro Filipe Morais | Consejero | 26/12/2013 | 20/01/2016 |
Rodriguez De Anta Mario | Secretario No Consejero | 26/12/2013 | 20/01/2016 |
Taillier Guillaume Philippe Emile | Consejero | 26/12/2013 | 20/01/2016 |
Tnc (us) Holdings Inc | Apoderado | 11/12/2014 | 20/01/2016 |
Collins Robert Simon | Consejero | 14/04/2009 | 26/12/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NETRATINGS SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19999 , F 221, S 8, H M 352639, I/A 12 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19999 , F 221, S 8, H M 352639, I/A 12 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19999 , F 221, S 8, H M 352639, I/A 12 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19999 , F 221, S 8, H M 352639, I/A 12 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19999 , F 219, S 8, H M 352639, I/A 11 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-28
- Toma de razón del cambio de denominación del socio único de la entidad, que ha pasado de denominarse RED SHERIF LIMITED, a su nueva denominación NETRATINGS AUSTRALIA PTY.LTD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19999 , F 114, S 8, H M 352639, I/A 10 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-8-28
Apoderado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19999 , F 114, S 8, H M 352639, I/A 10 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-8-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19999 , F 114, S 8, H M 352639, I/A 10 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-8-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19999 , F 114, S 8, H M 352639, I/A 10 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-8-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19999 , F 114, S 8, H M 352639, I/A 9 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-28