NETEGES VALMART SERVEIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Borges Blanques, 51
Código Postal 08227
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NETEGES VALMART SERVEIS SL
CIF B66031105
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Instalaciones eléctricas
Fecha de Constitución 26/04/2013
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE NETEGES VALMART SERVEIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NETEGES VALMART SERVEIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Martos Juan Jose | Administrador Mancomunado | 02/06/2014 | 03/05/2021 |
Martinez Martos Juan Jose | Liquidador Mancomunado | 03/05/2021 | 03/05/2021 |
Martos Martinez Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 02/06/2014 | 03/05/2021 |
Martos Martinez Francisco Javier | Liquidador Mancomunado | 03/05/2021 | 03/05/2021 |
Valsera Perez Jose Antonio | Administrador Mancomunado | 02/06/2014 | 03/05/2021 |
Valsera Perez Jose Antonio | Liquidador Mancomunado | 03/05/2021 | 03/05/2021 |
Valsera Perez Jose Antonio | Administrador Unico | 07/05/2013 | 02/06/2014 |
ACTOS BORME DE NETEGES VALMART SERVEIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43749 , F 23, S 8, H B 437271, I/A 4 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43749 , F 23, S 8, H B 437271, I/A 4 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-08
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43749 , F 23, S 8, H B 437271, I/A 4 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-08
- CL BORGES BLANQUES Num.51 (TERRASSA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43749 , F 23, S 8, H B 437271, I/A 3 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.15: ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43749 , F 23, S 8, H B 437271, I/A 2 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43749 , F 23, S 8, H B 437271, I/A 2 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43749 , F 23, S 8, H B 437271, I/A 2 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43749 , F 22, S 8, H B 437271, I/A 1 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-08
Dirección:CL MARINEL.LO BOSCH Num.39 P.1 PTA.2 (TERRASSA)
Comienzo de operaciones:26/04/13
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA Y SERVICIOS DE LIMPIEZA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43749 , F 22, S 8, H B 437271, I/A 1 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-08