NET CARTERA EXPLOTACIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Tarongers, 33
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social NET CARTERA EXPLOTACIONES SL
CIF B98737166
Capital Social 4507.68 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 18/05/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE NET CARTERA EXPLOTACIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NET CARTERA EXPLOTACIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEALMO SETENTA SL | Administrador Solidario | 07/05/2021 | 15/02/2023 |
PILOT PRESENT & FUTURE SL | Administrador Solidario | 07/05/2021 | 15/02/2023 |
Sanchez Villoldo Maria Del Carmen | Administrador Solidario | 25/01/2019 | 07/05/2021 |
Villoldo Bellon Olallo | Administrador Solidario | 25/01/2019 | 07/05/2021 |
De La Torre Sanchez Juan Antonio | Administrador Unico | 26/05/2015 | 25/01/2019 |
ACTOS BORME DE NET CARTERA EXPLOTACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9965, L 7247, F 98, S 8, H V 165407, I/A 4 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9965, L 7247, F 98, S 8, H V 165407, I/A 4 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-46
- DON CESAR ALEJANDRO MOREYRA MARTINEZ HA SIDO DESIGNADO PERSONA FISICA REPRESENTANTE DE CEALMO SETENTA, SL, PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO DE ADMINISTRADOR SOLIDARIO EN LA MERCANTIL NET CARTERA EXPLOTACIONES SL. DON OLALLO VILLOLDO BELLON HA SIDO DESIGNADO PERSONA FISICA REPRESENTANTE DE PILOT PRESENT & FUTURE, SL, PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO DE ADMINISTRADOR SOLIDARIO EN LA MERCANTIL NET CARTERA EXPLOTACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9965, L 7247, F 97, S 8, H V 165407, I/A 3 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9965, L 7247, F 97, S 8, H V 165407, I/A 3 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9965, L 7247, F 97, S 8, H V 165407, I/A 3 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9965, L 7247, F 97, S 8, H V 165407, I/A 2 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9965, L 7247, F 97, S 8, H V 165407, I/A 2 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9965, L 7247, F 97, S 8, H V 165407, I/A 2 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9965, L 7247, F 95, S 8, H V 165407, I/A 1 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-46
Dirección:AVDA DE LOS NARANJOS 33 BAJO (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:18/05/15
Capital:4.507,68 Euros
Objeto social:Constituye su objeto la suscripción, adquisición derivativa, tenencia, disfrute, administración o enajenación de valores mobiliarios y acciones y/o participaciones sociales, excepto aquellas actividades sometidas a legislación especial. También constituirá su objeto social la prestación de servicios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9965, L 7247, F 95, S 8, H V 165407, I/A 1 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-46