NET CARTERA 2001 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Tarongers, 33
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social NET CARTERA 2001 SL
CIF B82348871
Capital Social 148753.44 Euros
Fecha de Constitución 18/05/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE NET CARTERA 2001 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NET CARTERA 2001 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEALMO SETENTA SL | Administrador Solidario | 07/05/2021 | 15/02/2023 |
PILOT PRESENT & FUTURE SL | Administrador Solidario | 07/05/2021 | 15/02/2023 |
Sanchez Villoldo Maria Del Carmen | Administrador Solidario | 25/01/2019 | 07/05/2021 |
Villoldo Bellon Olallo | Administrador Solidario | 25/01/2019 | 07/05/2021 |
De La Torre Sanchez Juan Antonio | Administrador Unico | 26/05/2015 | 25/01/2019 |
ACTOS BORME DE NET CARTERA 2001 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9965, L 7247, F 91, S 8, H V 165406, I/A 4 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9965, L 7247, F 91, S 8, H V 165406, I/A 4 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-46
- LA PERSONA FISICA REPRESENTANTE DE LA MERCANTIL "CEALMO SETENTA SOCIEDAD LIMITADA" ADMINISTRADORA SOLIDARIA DE LA SOCIEDAD DE ESTA HOJA ES DON CESAR ALEJANDRO MOREYRA MARTINEZ LA PERSONA FISICA REPRESENTANTE DE LA MERCANTIL "PILOT PRESNT & FUTURE SOCIEDAD LIMITADA" ADMINISTRADORA SOLIDARIA DE LA SOCIEDAD DE ESTA HOJA ES DON OLALLO VOLLOLDO BELLON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9965, L 7247, F 90, S 8, H V 165406, I/A 3 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9965, L 7247, F 90, S 8, H V 165406, I/A 3 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9965, L 7247, F 90, S 8, H V 165406, I/A 3 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9965, L 7247, F 90, S 8, H V 165406, I/A 2 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9965, L 7247, F 90, S 8, H V 165406, I/A 2 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9965, L 7247, F 90, S 8, H V 165406, I/A 2 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9965, L 7247, F 88, S 8, H V 165406, I/A 1 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-46
Dirección:AVDA DE LOS NARANJOS 33 BAJO (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:18/05/15
Capital:148.753,44 Euros
Objeto social:Constituye su objeto la suscripción, adquisición derivativa, tenencia, disfrute, administración o enajenación de valores mobiliarios y acciones y/o participaciones sociales, excepto aquellas actividades sometidas a legislación especial. También constituirá su objeto social la prestación de servicios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9965, L 7247, F 88, S 8, H V 165406, I/A 1 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-46