NET ASESORES DVS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Julio Fuentes, 11
Código Postal 28660
Municipio Boadilla del Monte
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NET ASESORES DVS SL
CIF B85980167
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 27/05/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NET ASESORES DVS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NET ASESORES DVS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Valdivieso Sanz Saul | Administrador Unico | 18/06/2010 | 20/04/2021 |
Valdivieso Sanz Saul | Liquidador | 20/04/2021 | 20/04/2021 |
Valdivieso Sanz Mario David | Socio Unico | 18/06/2010 | 20/08/2010 |
ACTOS BORME DE NET ASESORES DVS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27695 , F 82, S 8, H M 499152, I/A 3 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27695 , F 82, S 8, H M 499152, I/A 3 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27695 , F 82, S 8, H M 499152, I/A 3 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27695 , F 82, S 8, H M 499152, I/A 3 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27695 , F 81, S 8, H M 499152, I/A 2 (20/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-168-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27695 , F 80, S 8, H M 499152, I/A 1 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27695 , F 80, S 8, H M 499152, I/A 1 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-28
Dirección:C/ JULIO FUENTES 11 Ptl.2 2& A (BOADILLA DEL MONTE)
Comienzo de operaciones:27/05/10
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:SERVICIOS DE INTERMEDIACION RELACIONADOS CON LA REALIZACION DE ASESORIAS, CONSULTORIAS, DICTAMENES, PRESUPUESTOS, MEDIACIONES, ESTUDIOS, INFORMES, ANALISIS Y PLANES TECNICOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES ANTERIORES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27695 , F 80, S 8, H M 499152, I/A 1 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-28