NESS BEACH SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl General Garcia Ruiz, 1
Código Postal 07181
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Razón Social NESS BEACH SL
CIF B57240913
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 21/11/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NESS BEACH SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NESS BEACH SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cañadas Alcolado Juan Jose | Apoderado | 17/06/2019 | |
Cañadas Alcolado Luis | Apoderado | 15/06/2009 | 17/06/2019 |
Colom Rigo Juan Manuel | Liquidador | 17/06/2019 | 17/06/2019 |
Colom Rigo Juan Manuel | Administrador Unico | 10/01/2017 | 17/06/2019 |
Jimenez Araque Manuel | Administrador Unico | 10/01/2017 |
ACTOS BORME DE NESS BEACH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2024 , F 173, S 8, H PM 45580, I/A 5 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2024 , F 173, S 8, H PM 45580, I/A 5 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2024 , F 173, S 8, H PM 45580, I/A 5 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2024 , F 173, S 8, H PM 45580, I/A 5 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2024 , F 173, S 8, H PM 45580, I/A 5 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2024 , F 173, S 8, H PM 45580, I/A 4 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2024 , F 173, S 8, H PM 45580, I/A 4 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-208-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-13-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2024 , F 173, S 8, H PM 45580, I/A 3 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-117-07