NERVION ARRATE RENOVABLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ibañez de Bilbao, 28
Código Postal 48009
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Mapa Ver Mapa
Razón Social NERVION ARRATE RENOVABLES SL
CIF B16766800
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 13/07/2021
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE NERVION ARRATE RENOVABLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NERVION ARRATE RENOVABLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfonso Sanchez Antonio Jose | Consejero | 19/08/2021 | 31/10/2023 |
Gerboles Rodriguez Jose Carlos | Apoderado | 23/08/2021 | 31/10/2023 |
Lopez Perez Enrique | Liquidador | 31/10/2023 | 31/10/2023 |
Riverside Business Technology Europa Sociedad Limi | Consejero | 19/08/2021 | 31/10/2023 |
Sterling Echevarrieta Diego | Secretario No Consejero | 20/08/2021 | 31/10/2023 |
Sterling Echevarrieta Diego | Apoderado | 20/08/2021 | 31/10/2023 |
Urcelay Garcia Landarte Mikel | Apoderado | 20/08/2021 | 31/10/2023 |
Vilariño Albertino Antonio | Consejero | 19/08/2021 | 31/10/2023 |
Vilariño Albertino Antonio | Presidente | 20/08/2021 | 31/10/2023 |
ACTOS BORME DE NERVION ARRATE RENOVABLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6035 , F 61, S 8, H BI 77386, I/A 5 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6035 , F 61, S 8, H BI 77386, I/A 5 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6035 , F 61, S 8, H BI 77386, I/A 5 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-48
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6035 , F 61, S 8, H BI 77386, I/A 5 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6035 , F 60, S 8, H BI 77386, I/A 4 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6035 , F 59, S 8, H BI 77386, I/A 3 (20/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-48
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6035 , F 59, S 8, H BI 77386, I/A 2 (20/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6035 , F 55, S 8, H BI 77386, I/A 1 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-48
Dirección:C/ IBAÑEZ DE BILBAO 28 3º (BILBAO)
Comienzo de operaciones:13/07/21
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Construcción de parques fotovoltaicos, redes eléctricas y de telecomunicaciones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6035 , F 55, S 8, H BI 77386, I/A 1 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-48