NERISCONST SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social NERISCONST SL
CIF B38103800
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE NERISCONST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NERISCONST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Hernandez Manuel | Consejero Delegado Solidario | 01/06/2011 | 18/10/2011 |
Rodriguez Hernandez Manuel | Presidente | 01/06/2011 | 18/10/2011 |
Rodriguez Hernandez Manuel | Consejero | 01/06/2011 | 18/10/2011 |
Rodriguez Neris Filiberto | Consejero Delegado Mancomunado | 01/06/2011 | 18/10/2011 |
Rodriguez Neris Filiberto | Consejero | 01/06/2011 | 18/10/2011 |
Rodriguez Neris Manuel Abel | Liquidador Solidario | 18/10/2011 | 18/10/2011 |
Rodriguez Neris Manuel Abel | Consejero Delegado Mancomunado | 01/06/2011 | 18/10/2011 |
Rodriguez Neris Manuel Abel | Consejero | 01/06/2011 | 18/10/2011 |
Rodriguez Neris Urbano | Liquidador Solidario | 18/10/2011 | 18/10/2011 |
Rodriguez Neris Urbano | Secretario | 01/06/2011 | 18/10/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NERISCONST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 173, S 8, H TF 13555, I/A 11 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 173, S 8, H TF 13555, I/A 11 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-38
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 173, S 8, H TF 13555, I/A 11 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-38
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 173, S 8, H TF 13555, I/A 11 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-184-38
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 172, S 8, H TF 13555, I/A 10 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-165-38
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-183-38