NERBIOL SA - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social NERBIOL SA
CIF A08759904
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE NERBIOL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NERBIOL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Costafreda Escofet Andreu | Administrador Solidario | 12/08/2016 | 23/04/2018 |
Costafreda Escofet Andreu | Liquidador | 23/04/2018 | 23/04/2018 |
Nogueras Estrade Lluis | Administrador Solidario | 12/08/2016 | 23/04/2018 |
Nogueras Estrade Lluis | Liquidador | 23/04/2018 | 23/04/2018 |
Serrano Perez De La Blanca Tomas | Administrador Solidario | 12/08/2016 | 23/04/2018 |
Serrano Perez De La Blanca Tomas | Liquidador | 23/04/2018 | 23/04/2018 |
Costafreda Escofet Andreu | Administrador Solidario | 11/02/2011 | 12/08/2016 |
Nogueras Estrade Lluis | Administrador Solidario | 11/02/2011 | 12/08/2016 |
Serrano Perez De La Blanca Tomas | Administrador Solidario | 11/02/2011 | 12/08/2016 |
Costafreda Escofet Andres | Administrador Solidario | 11/02/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NERBIOL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27016 , F 96, S 8, H B 111770, I/A 20 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27016 , F 96, S 8, H B 111770, I/A 20 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27016 , F 96, S 8, H B 111770, I/A 20 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27016 , F 96, S 8, H B 111770, I/A 19 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-160-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27016 , F 96, S 8, H B 111770, I/A 19 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-160-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27016 , F 95, S 8, H B 111770, I/A 18 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27016 , F 95, S 8, H B 111770, I/A 18 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08