NEOVELETA HABITAT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Ildefonso Marañon Lavin, 1
Código Postal 41019
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social NEOVELETA HABITAT SL
CIF B90383373
Capital Social 3947548.0 Euros
Actividad Fabricación de cerveza
Fecha de Constitución 08/06/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario CIENTO DOS TONELADAS DE CARBON SL
VINCULACIONES DE NEOVELETA HABITAT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEOVELETA HABITAT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Canovas Baena Marcos | Administrador Unico | 29/04/2019 | 04/10/2019 |
Canovas Baena Marcos | Liquidador Unico | 04/10/2019 | 04/10/2019 |
CIENTO DOS TONELADAS DE CARBON SL | Socio único | 04/10/2019 | |
CIENTO DOS TONELADAS DE CARBON SL | Socio Unico | 29/04/2019 | 04/10/2019 |
Pulido Medina Antonio | Socio Unico | 15/01/2019 | 04/10/2019 |
Pulido Medina Antonio | Administrador Unico | 10/01/2019 | 29/04/2019 |
Garcia Pastrana Maria Elena | Administrador Unico | 10/07/2018 | 10/01/2019 |
ACTOS BORME DE NEOVELETA HABITAT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6578 , F 54, S 8, H SE118401, I/A 7 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6578 , F 54, S 8, H SE118401, I/A 7 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6578 , F 54, S 8, H SE118401, I/A 7 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6578 , F 54, S 8, H SE118401, I/A 7 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-41
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6578 , F 54, S 8, H SE118401, I/A 7 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6578 , F 54, S 8, H SE118401, I/A 7 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6578 , F 53, S 8, H SE118401, I/A 6 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6578 , F 53, S 8, H SE118401, I/A 6 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6578 , F 53, S 8, H SE118401, I/A 5 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6578 , F 52, S 8, H SE118401, I/A 3 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-41