NEOPOST MAILING & LOGISTICS SYSTEMS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de San Pablo, 28
Código Postal 28823
Municipio Coslada
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NEOPOST MAILING & LOGISTICS SYSTEMS SL
CIF B62585013
Actividad Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NEOPOST MAILING & LOGISTICS SYSTEMS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEOPOST MAILING & LOGISTICS SYSTEMS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Clement Joseph Garvey | Consejero | 15/10/2009 | 09/06/2021 |
Clement Joseph Garvey | Presidente | 15/10/2009 | 09/06/2021 |
Le Jaoudour Thierry Jean Yves | Administrador Unico | 25/01/2021 | 09/06/2021 |
Le Jaoudour Thierry Jean Yves | Liquidador | 09/06/2021 | 09/06/2021 |
Amand Ferard Alain Emile Joseph | Consejero Delegado | 25/01/2021 | |
Amand Ferard Alain Emile Joseph | Consejero | 25/01/2021 | |
Coca Nuño Jordi | Secretario No Consejero | 25/01/2021 | |
Garvey Clement Joseph | Presidente | 25/01/2021 | |
Garvey Clement Joseph | Consejero | 25/01/2021 | |
Le Jaoudour Thierry Jean Yves | Consejero | 02/02/2015 | 25/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NEOPOST MAILING & LOGISTICS SYSTEMS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31003 , F 87, S 8, H M 558030, I/A 6 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31003 , F 87, S 8, H M 558030, I/A 6 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31003 , F 87, S 8, H M 558030, I/A 6 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31003 , F 87, S 8, H M 558030, I/A 6 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31003 , F 87, S 8, H M 558030, I/A 5 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31003 , F 87, S 8, H M 558030, I/A 5 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31003 , F 87, S 8, H M 558030, I/A 5 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31003 , F 87, S 8, H M 558030, I/A 4 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31003 , F 87, S 8, H M 558030, I/A 4 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31003 , F 86, S 8, H M 558030, I/A 3 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-28