NEONARA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Naranjo de Bulnes-La Cumbre, 7
Código Postal 30860
Municipio Mazarrón
Provincia Murcia
Razón Social NEONARA SL
CIF B30876577
Capital Social 18536.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 05/07/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NEONARA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEONARA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juan Francisco Muñoz Ortega | Administrador Unico | 31/01/2014 | 31/03/2022 |
Juan Francisco Muñoz Ortega | Liquidador Unico | 31/03/2022 | 31/03/2022 |
Maria Isabel Grande Fernandez | Administrador Unico | 08/07/2013 | 31/01/2014 |
ACTOS BORME DE NEONARA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3457 , F 86, S 8, H MU 81726, I/A 7 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3457 , F 86, S 8, H MU 81726, I/A 7 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3457 , F 86, S 8, H MU 81726, I/A 7 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-30
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3457 , F 86, S 8, H MU 81726, I/A 7 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-30
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3457 , F 86, S 8, H MU 81726, I/A 7 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-30
Capital Anterior: | 153.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 134.464,00 | Euros |
Capital Actual: | 18.536,00 | Euros |
Porcentaje: | 87,88 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2976 , F 8, S 8, H MU 81726, I/A 6 (09/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-30
- Rectifican el numero de las participciones sociales que amortizan en la reduccion de capital social elevada a publico en escritura otorgada en Mazarron el dia 11 de Mayo de 2.017,ante la Notaria Doña Cristina Jimenez Hernandez, que causo la inscripcion 4ª
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2976 , F 8, S 8, H MU 81726, I/A 5 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-30
Capital Anterior: | 366.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 213.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 153.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 58,20 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2976 , F 7, S 8, H MU 81726, I/A 4 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-30
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 363.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 366.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 12.100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2976 , F 7, S 8, H MU 81726, I/A 3 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2976 , F 6, S 8, H MU 81726, I/A 2 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-30