NEOFELIS TRAVEL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Joan Abelló, 3
Código Postal 08100
Municipio Mollet del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NEOFELIS TRAVEL SL
CIF B65507220
Capital Social 134300.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Fecha de Constitución 08/02/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
Administrador Único Marco Carnicer Rafael
VINCULACIONES DE NEOFELIS TRAVEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEOFELIS TRAVEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marco Carnicer Rafael | Administrador Solidario | 01/08/2012 | 16/05/2013 |
Marco Carnicer Rafael | Administrador Unico | 25/02/2011 | 16/05/2013 |
Marco Carnicer Rafael | Liquidador | 16/05/2013 | 16/05/2013 |
Zhanna Kaliberda | Administrador Solidario | 01/08/2012 | 16/05/2013 |
Zhanna Kaliberda | Apoderado | 19/05/2011 | 16/05/2013 |
ACTOS BORME DE NEOFELIS TRAVEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42392 , F 190, S 8, H B 406533, I/A 4 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42392 , F 190, S 8, H B 406533, I/A 4 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42392 , F 190, S 8, H B 406533, I/A 4 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-08
- PZ JOAN ABELLO 3, LOCAL 6 (MOLLET DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42392 , F 189, S 8, H B 406533, I/A 3 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-08
Capital Anterior: | 40.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 94.300,00 | Euros |
Capital Actual: | 134.300,00 | Euros |
Porcentaje: | 235,75 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42392 , F 189, S 8, H B 406533, I/A 3 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42392 , F 189, S 8, H B 406533, I/A 3 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42392 , F 188, S 8, H B 406533, I/A 2 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42392 , F 185, S 8, H B 406533, I/A 1 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-08
Dirección:CL ANSELM CLAVE Num.19 P.1 (GRANOLLERS)
Comienzo de operaciones:08/02/11
Capital:40.000,00 Euros
Objeto social:LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS AGENCIAS DE VIAJES DETALLISTAS, TALES COMO:COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE LAS AGENCIAS MAYORISTAS MEDIANTE VENTA DIRECTA AL USUARIO O CONSUMIDOR,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42392 , F 185, S 8, H B 406533, I/A 1 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-08