NEOCURSAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL DE PAZOS - B-3 B-4
Municipio Verín
Provincia Ourense
Razón Social NEOCURSAR SL
CIF B32394744
Capital Social 120000.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 03/04/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE NEOCURSAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEOCURSAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chaves Francisco Carlos Igor | Administrador Solidario | 05/05/2009 | 29/12/2017 |
Chaves Sobrino Juan Carlos | Liquidador | 29/12/2017 | 29/12/2017 |
COMERCIAL TEXTIL SARONI VERIN SL | Administrador Solidario | 05/05/2009 | 29/12/2017 |
Perez Perez Juan Jose | Administrador Solidario | 05/05/2009 | 04/01/2013 |
ACTOS BORME DE NEOCURSAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 792 , F 4, S 8, H OR 12163, I/A 4 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-9-32
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 792 , F 4, S 8, H OR 12163, I/A 4 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-9-32
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 792 , F 4, S 8, H OR 12163, I/A 4 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-9-32
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 792 , F 4, S 8, H OR 12163, I/A 4 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-9-32
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 792 , F 4, S 8, H OR 12163, I/A 3 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-32
- Modificación del artículo 29 de los Estatutos Sociales, referente a que el cargo de administrador no será retribuido, excepto cuando desempeñe funciones, actividades y labores gerenciales y directivas relacionadas con la actividad comercial, financiera y organizativa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 792 , F 3, S 8, H OR 12163, I/A 2 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-32
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-32
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-177-32
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 792 , F 1, S 8, H OR 12163, I/A 1 (05/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-32
Dirección:POLIG INDUSTRIAL DE PAZOS - B-3 B-4 (VERIN)
Comienzo de operaciones:03/04/09
Capital:120.000,00 Euros
Objeto social:El servicio de programación y desarrollo de todo tipo de aplicaciones y sistemas informáticos. La investigación y desarrollo de nuevos sistemas informáticos. La prestación de servicios de consultoría informática. El suministro y la venta al por mayor y menor de todo tipo de equipos informáticos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 792 , F 1, S 8, H OR 12163, I/A 1 (05/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-32