NEOATICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marcos Zapata, 13
Código Postal 29017
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social NEOATICA SL
CIF B92529189
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 17/03/2004
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE NEOATICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEOATICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcantara Perez Rafael Jesus | Administrador Solidario | 21/01/2011 | 15/02/2021 |
Alcantara Perez Rafael Jesus | Apoderado Mancomunado | 15/02/2021 | |
Vides Fernandez Francisco | Administrador Solidario | 21/01/2011 | 15/02/2021 |
Vides Fernandez Francisco | Liquidador | 15/02/2021 | 15/02/2021 |
Vides Flores Antonio | Apoderado Mancomunado | 15/02/2021 | |
Baños Ramos Tomas | Administrador Mancomunado | 21/01/2011 | |
DEDALO INGENIEROS SL | Administrador Mancomunado | 21/01/2011 | |
Ojeda Artieda Fernando | Administrador Mancomunado | 21/01/2011 |
ACTOS BORME DE NEOATICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3532, L 2444, F 36, S 8, H MA 69649, I/A 4 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3532, L 2444, F 36, S 8, H MA 69649, I/A 4 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3532, L 2444, F 36, S 8, H MA 69649, I/A 4 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-29
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3532, L 2444, F 36, S 8, H MA 69649, I/A 4 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3532, L 2444, F 36, S 8, H MA 69649, I/A 4 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-138-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3532, L 2444, F 36, S 8, H MA 69649, I/A 3 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3532, L 2444, F 36, S 8, H MA 69649, I/A 3 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3532, L 2444, F 36, S 8, H MA 69649, I/A 3 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-131-29