NEKSOS SOFTWARE & TECHNOLOGY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Aribau, 240
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NEKSOS SOFTWARE & TECHNOLOGY SL
CIF B65849457
Capital Social 86789.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 18/07/2012
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Planas Arruti Miguel Angel
VINCULACIONES DE NEKSOS SOFTWARE & TECHNOLOGY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEKSOS SOFTWARE & TECHNOLOGY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferrate Casas Gabriel | Consejero | 25/06/2013 | 18/04/2016 |
Fontana Garcia Pedro | Consejero | 25/06/2013 | 18/04/2016 |
Galbas Guixe Meritxell | Apoderado | 20/09/2012 | 18/04/2016 |
Marquez Hurtado Angel | Apoderado Solidario | 17/12/2013 | 18/04/2016 |
Marquez Hurtado Angel | Consejero | 10/01/2014 | 18/04/2016 |
Planas Arruti Miguel Angel | Presidente | 25/06/2013 | 18/04/2016 |
Planas Arruti Miguel Angel | Consejero | 25/06/2013 | 18/04/2016 |
Ros Serrano Carles | Secretario No Consejero | 25/06/2013 | 18/04/2016 |
Galbas Guixe Meritxell | Consejero | 25/06/2013 | 10/01/2014 |
Galbas Guixe Meritxell | Apoderado Solidario | 04/07/2013 | 17/12/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NEKSOS SOFTWARE & TECHNOLOGY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44010 , F 47, S 8, H B 426003, I/A 12 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 984/2015, AUTO FIRME DE FECHA 18/12/2015, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44010 , F 47, S 8, H B 426003, I/A 12 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-08
Capital Anterior: | 101.555,00 | Euros |
Disminución de capital | 14.766,00 | Euros |
Capital Actual: | 86.789,00 | Euros |
Porcentaje: | 14,54 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43344 , F 65, S 8, H B 426003, I/A 11 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43344 , F 65, S 8, H B 426003, I/A 10 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43344 , F 65, S 8, H B 426003, I/A 10 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43344 , F 64, S 8, H B 426003, I/A 9 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43344 , F 64, S 8, H B 426003, I/A 9 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 12.- JUNTA GENERAL; ARTICULO 20.- CONSEJO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43344 , F 63, S 8, H B 426003, I/A 8 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-08
Capital Anterior: | 96.797,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.758,00 | Euros |
Capital Actual: | 101.555,00 | Euros |
Porcentaje: | 4,92 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43344 , F 63, S 8, H B 426003, I/A 8 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-08
Capital Anterior: | 101.719,00 | Euros |
Disminución de capital | 4.922,00 | Euros |
Capital Actual: | 96.797,00 | Euros |
Porcentaje: | 4,84 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43344 , F 62, S 8, H B 426003, I/A 7 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-150-08