NEIL PRYDE MARKETING SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL CIENCIAS, 15 NAVE 2
Código Postal 08850
Municipio Gavà
Provincia Barcelona
Razón Social NEIL PRYDE MARKETING SL
CIF B67042143
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 17/07/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NEIL PRYDE MARKETING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEIL PRYDE MARKETING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Dardiña Miquel | REPR.143 RRM | 20/05/2021 | 03/06/2022 |
XTERNA SOLUCIONES EN OUTSOURCING SL | Liquidador | 20/05/2021 | 03/06/2022 |
Sin Hang Liu | Administrador Unico | 11/03/2021 | 20/05/2021 |
Christophe Andre Archaimbault | Administrador Unico | 11/03/2021 | |
Marc Oliver Leconte | Administrador Unico | 09/01/2020 | 11/03/2021 |
Christophe Andre Archaimbault | Administrador Solidario | 22/10/2018 | 09/01/2020 |
Marc Olivier Leconte | Administrador Solidario | 13/07/2017 | 09/01/2020 |
Patrick Matthew Blair Pender | Administrador Solidario | 13/07/2017 | 29/03/2018 |
ACTOS BORME DE NEIL PRYDE MARKETING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46022 , F 218, S 8, H B 507035, I/A 8 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 53/2022, AUTO FIRME DE FECHA 03/02/2022, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46022 , F 218, S 8, H B 507035, I/A 8 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-08
- JUZGADO SOCIAL 5 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2022, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46022 , F 218, S 8, H B 507035, I/A 7 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46022 , F 218, S 8, H B 507035, I/A 6 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46022 , F 218, S 8, H B 507035, I/A 6 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46022 , F 218, S 8, H B 507035, I/A 6 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46022 , F 217, S 8, H B 507035, I/A 5 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46022 , F 217, S 8, H B 507035, I/A 5 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-08
- En el BORME no.11/2020 y con referencia 18340 SE NOMBRO POR ERROR AL ADMINISTRADOR UNICO SEÑOR LECONTE,DEBIENDO SER EL CORRECTO: CHRISTOPHE ANDRE ARCHAIMBAULT
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46022 , F 217, S 8, H B 507035, I/A 4 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46022 , F 217, S 8, H B 507035, I/A 4 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-08