NEIGESEXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Domine, 1
Código Postal 18600
Municipio Motril
Provincia Granada
Mapa Ver Mapa
Razón Social NEIGESEXI SL
CIF B19675594
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 03/10/2018
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE NEIGESEXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEIGESEXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Donaire Amigo Rogelio | Secretario | 11/10/2018 | 11/03/2019 |
Donaire Amigo Rogelio | Consejero | 11/10/2018 | 11/03/2019 |
Donaire Amigo Rogelio | Apoderado Mancomunado | 21/11/2018 | 11/03/2019 |
Donaire Amigo Rogelio | Liquidador Solidario | 11/03/2019 | 11/03/2019 |
Martorell Vicens Matias | Vicepresidente | 11/10/2018 | 11/03/2019 |
Martorell Vicens Matias | Consejero | 11/10/2018 | 11/03/2019 |
Vigo Salguero Rafael | Presidente | 11/10/2018 | 11/03/2019 |
Vigo Salguero Rafael | Consejero | 11/10/2018 | 11/03/2019 |
Vigo Salguero Rafael | Apoderado Mancomunado | 21/11/2018 | 11/03/2019 |
Vigo Salguero Rafael | Liquidador Solidario | 11/03/2019 | 11/03/2019 |
ACTOS BORME DE NEIGESEXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677 , F 103, S 8, H GR 52341, I/A 4 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677 , F 103, S 8, H GR 52341, I/A 4 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-18
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677 , F 103, S 8, H GR 52341, I/A 4 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-18
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677 , F 103, S 8, H GR 52341, I/A 4 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-18
- Constituye la actividad principal de la Sociedad: Otras actividades recreativas y de entretenimiento, con Clasificación Nacional de Actividades Economicas 9329. Tambien tiene por objeto: La organización de eventos musicales y conciertos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677 , F 103, S 8, H GR 52341, I/A 3 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-18
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677 , F 103, S 8, H GR 52341, I/A 2 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-18
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677 , F 102, S 8, H GR 52341, I/A 1 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-18
Dirección:C/ DOMINE 1 - 1º (MOTRIL)
Comienzo de operaciones:03/10/18
Capital:30.000,00 Euros
Objeto social:Comercio al por menor,mediante la compra,venta,alquiler de artículos deportivos en establecimientos especializados,con CNAE4.764. También tiene por objeto:La compraventa de maquinaria y elementos industriales para la explotación de locales de hostelería.Compraventa de inmuebles,edificios,locales..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677 , F 102, S 8, H GR 52341, I/A 1 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-18