NECALIL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Terrassa, 5
Código Postal 08191
Municipio Rubí
Provincia Barcelona
Razón Social NECALIL SL
CIF B61313557
Capital Social 78669.42 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
VINCULACIONES DE NECALIL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NECALIL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ricart Prats Jacint | Liquidador | 07/09/2022 | 07/09/2022 |
Ricart Prats Jacinto | Administrador | 07/09/2022 | |
Riera Sureda Ramon | Apoderado | 31/12/2008 | 07/09/2022 |
Vila Camps Eusebio | Apoderado | 31/12/2008 | 07/09/2022 |
ACTOS BORME DE NECALIL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29674 , F 35, S 8, H B 159376, I/A 6 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-177-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29674 , F 35, S 8, H B 159376, I/A 6 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-177-08
Administrador
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29674 , F 35, S 8, H B 159376, I/A 6 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-177-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-08
Capital Anterior: | 248.458,40 | Euros |
Disminución de capital | 169.788,98 | Euros |
Capital Actual: | 78.669,42 | Euros |
Porcentaje: | 68,34 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29674 , F 33, S 8, H B 159376, I/A 5 (18/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-163-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29674 , F 32, S 8, H B 159376, I/A 4 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-8-08