NEBOROS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Republica Argentina, 16
Código Postal 41011
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social NEBOROS SL
CIF B91098434
Capital Social 1067280.0 Euros
Actividad Otras explotaciones de ganado
VINCULACIONES DE NEBOROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NEBOROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Osborne Bores Eduardo | Liquidador Unico | 05/11/2020 | 29/03/2022 |
Osborne Isasi Jose Maria | Socio Unico | 19/12/2018 | 29/03/2022 |
TEPRO CONSULTORES AGRICOLAS SL | Apoderado | 29/03/2022 | |
Osborne Bores Eduardo | Administrador Unico | 05/11/2020 |
ACTOS BORME DE NEBOROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 119, S 8, H SE 42927, I/A 7 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 119, S 8, H SE 42927, I/A 7 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 119, S 8, H SE 42927, I/A 7 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 119, S 8, H SE 42927, I/A 7 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-41
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 119, S 8, H SE 42927, I/A 6 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 119, S 8, H SE 42927, I/A 6 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 119, S 8, H SE 42927, I/A 6 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 119, S 8, H SE 42927, I/A 6 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 119, S 8, H SE 42927, I/A 5 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 118, S 8, H SE 42927, I/A 4 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-41