ND MUEBLES DE PELUQUERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social CR COMARCAL 1413 KM 35 NAVE 7
Código Postal 08181
Municipio Sentmenat
Provincia Barcelona
Razón Social ND MUEBLES DE PELUQUERIA SL
CIF B66612540
Capital Social 3010.0 Euros
Fecha de Constitución 24/09/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ND MUEBLES DE PELUQUERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ND MUEBLES DE PELUQUERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Contreras Sanchez Antonio | Administrador Solidario | 11/07/2018 | 30/01/2023 |
Contreras Sanchez Antonio | Liquidador | 30/01/2023 | 30/01/2023 |
Fernandez Arroyo Antonio | Administrador Solidario | 11/07/2018 | 30/01/2023 |
Fernandez Arroyo Antonio | Liquidador | 30/01/2023 | 30/01/2023 |
Escruela Verges Alberto | Administrador Unico | 18/01/2018 | 11/07/2018 |
Contreras Jimenez Adoracion | Administrador Unico | 02/10/2015 | 18/01/2018 |
ACTOS BORME DE ND MUEBLES DE PELUQUERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45005 , F 73, S 8, H B 474001, I/A 4 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45005 , F 73, S 8, H B 474001, I/A 4 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45005 , F 73, S 8, H B 474001, I/A 4 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-08
- PERDIDA DEL CARACTER UNIPERSONAL DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45005 , F 73, S 8, H B 474001, I/A 3 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45005 , F 73, S 8, H B 474001, I/A 3 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45005 , F 73, S 8, H B 474001, I/A 3 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SIENDO EL SOCIO UNICO: DON ALBERTO ESCRUELA VERGES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45005 , F 72, S 8, H B 474001, I/A 2 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45005 , F 72, S 8, H B 474001, I/A 2 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45005 , F 72, S 8, H B 474001, I/A 2 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45005 , F 72, S 8, H B 474001, I/A 1 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-08