NBG ASESORES ABOGADOS SL - EXTINGUIDA
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social NBG ASESORES ABOGADOS SL
CIF B95317897
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 01/06/2004
Página Web www.nbgasesoresabogados.com
Órgano Administración Administrador único
Propietario Fernandez Marco German Jose Javier
Auditor CYO CONSULTORES Y AUDITORES SL
VINCULACIONES DE NBG ASESORES ABOGADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NBG ASESORES ABOGADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CYO CONSULTORES Y AUDITORES SL | Auditor | 21/12/2020 | 09/05/2023 |
Fernandez Marco German Jose Javier | Liquidador | 09/05/2023 | 09/05/2023 |
Fernandez Marco German Jose Javier | Socio Unico | 28/11/2022 | 09/05/2023 |
Fernandez Marco German Jose Javier | Administrador Unico | 28/11/2022 | 09/05/2023 |
Zambrana Ledesma Jorge | Auditor | 20/02/2020 | 09/05/2023 |
Fernandez Marco German | Administrador Solidario | 28/11/2022 | |
Gomez Gonzalez Jose Maria | Administrador Solidario | 13/03/2019 |
ACTOS BORME DE NBG ASESORES ABOGADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4431 , F 196, S 8, H BI 39870, I/A 7 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4431 , F 196, S 8, H BI 39870, I/A 7 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4431 , F 196, S 8, H BI 39870, I/A 7 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4431 , F 196, S 8, H BI 39870, I/A 7 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-48
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4431 , F 196, S 8, H BI 39870, I/A 6 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4431 , F 196, S 8, H BI 39870, I/A 6 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4431 , F 196, S 8, H BI 39870, I/A 6 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4431 , F 196, S 8, H BI 39870, I/A 5 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4431 , F 196, S 8, H BI 39870, I/A 4 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4431 , F 196, S 8, H BI 39870, I/A 3 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-48