NAXOSOLEIL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NAXOSOLEIL SL
CIF B84677145
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 26/04/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Q-ENERGY NORBA SL
VINCULACIONES DE NAXOSOLEIL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NAXOSOLEIL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilar Lopez Beatriz | Apoderado | 17/12/2021 | 03/12/2022 |
Asuero Resusta Vicente | Apoderado | 17/12/2021 | 03/12/2022 |
Carro Marina Antonio | Apoderado | 03/12/2022 | |
De La Cuesta De Los Mozos Juan Pablo | Apoderado | 17/12/2021 | 03/12/2022 |
Del Rio Arranz Juan Pablo | Apoderado | 17/12/2021 | 03/12/2022 |
Espinosa Balaca Manuel | Administrador Solidario | 17/12/2021 | 03/12/2022 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado | 17/12/2021 | 03/12/2022 |
Gonzalez-herrero Camiruaga Joaquin | Apoderado | 17/12/2021 | 03/12/2022 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado | 17/12/2021 | 03/12/2022 |
Pareja Del Rio Daniel | Representante | 17/12/2021 | 03/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NAXOSOLEIL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22782 , F 18, S 8, H M 407731, I/A 6 (03/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22782 , F 18, S 8, H M 407731, I/A 6 (03/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22782 , F 18, S 8, H M 407731, I/A 6 (03/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22782 , F 18, S 8, H M 407731, I/A 6 (03/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
- C/ JENNER 3 4 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22782 , F 14, S 8, H M 407731, I/A 5 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22782 , F 14, S 8, H M 407731, I/A 5 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Administrador Solidario
Apoderado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22782 , F 14, S 8, H M 407731, I/A 5 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22782 , F 14, S 8, H M 407731, I/A 5 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22782 , F 14, S 8, H M 407731, I/A 5 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADOS LOS ARTICULOS 27 Y 28 DE LOS ESTATUTOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22782 , F 14, S 8, H M 407731, I/A 4 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28