NAVIERA O GROVE AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Franchy Roca, 10
Código Postal 35007
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social NAVIERA O GROVE AIE
CIF V76065838
Capital Social 1000.0 Euros
Fecha de Constitución 20/05/2010
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE NAVIERA O GROVE AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NAVIERA O GROVE AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Avila Martin Jose Antonio | Administrador Mancomunado | 21/06/2013 | 24/02/2015 |
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA | Socio | 21/06/2013 | 24/02/2015 |
Gallego Arrechea Juan Francisco | Administrador Mancomunado | 24/02/2015 | 24/02/2015 |
Gallego Arrechea Juan Francisco | Liquidador Solidario | 24/02/2015 | 24/02/2015 |
GESTION DE INVERSIONES JILT SA | Administrador Mancomunado | 24/02/2015 | 24/02/2015 |
GESTION DE INVERSIONES JILT SA | Liquidador Solidario | 24/02/2015 | 24/02/2015 |
Sanchez Vallejo Isabel | Administrador Mancomunado | 13/01/2011 | 24/02/2015 |
TAETEL SL | Socio | 13/01/2011 | 24/02/2015 |
BANCO PASTOR SA | Socio | 21/06/2013 | |
Paredes Menchen Eloy | Administrador Mancomunado | 13/01/2011 | 21/06/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NAVIERA O GROVE AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1963 , F 27, S 8, H GC 43340, I/A 7 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1963 , F 27, S 8, H GC 43340, I/A 7 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-35
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1963 , F 27, S 8, H GC 43340, I/A 7 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1963 , F 27, S 8, H GC 43340, I/A 7 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1963 , F 27, S 8, H GC 43340, I/A 6 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1963 , F 27, S 8, H GC 43340, I/A 6 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-35
Administrador Mancomunado
Socio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1963 , F 26, S 8, H GC 43340, I/A 5 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-35
Administrador Mancomunado
Socio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1963 , F 26, S 8, H GC 43340, I/A 5 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-35
- Otras modificaciones estatutarias: 25. Referente a la jurisdicción.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1963 , F 26, S 8, H GC 43340, I/A 4 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-35
Socio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1963 , F 26, S 8, H GC 43340, I/A 3 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-35