NAVIERA ESPERANZA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Muell Tomas Olabarri, 4
Código Postal 48930
Municipio Getxo
Provincia Bizkaia
Razón Social NAVIERA ESPERANZA SL
CIF B95666434
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Transporte marítimo de mercancías
Fecha de Constitución 15/11/2011
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Ondimar Transportes Maritimos Lda
Propietario Ondimar Transportes Maritimos Lda
VINCULACIONES DE NAVIERA ESPERANZA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NAVIERA ESPERANZA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fontan Rodriguez Miguel | Apoderado | 17/05/2017 | 18/06/2020 |
Fontan Rodriguez Miguel | Apoderado | 05/06/2019 | 18/06/2020 |
Fontan Rodriguez Miguel | Apoderado | 23/02/2012 | 18/06/2020 |
Izaguirre Basozabal Juan | Apoderado | 17/05/2017 | 18/06/2020 |
Ondimar Transportes Maritimos Lda | Socio Unico | 22/12/2011 | 18/06/2020 |
Ondimar Transportes Maritimos Lda | Administrador Unico | 22/12/2011 | 18/06/2020 |
GRUPO FINANCIERO IBAIZABAL SL | Socio Unico | 07/12/2011 | 22/12/2011 |
IBAIZABAL TANKERS SL | Administrador Unico | 07/12/2011 | 22/12/2011 |
ACTOS BORME DE NAVIERA ESPERANZA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5255 , F 59, S 8, H BI 59449, I/ACIERR (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5255 , F 59, S 8, H BI 59449, I/ACIERR (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5255 , F 59, S 8, H BI 59449, I/A 5 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5255 , F 59, S 8, H BI 59449, I/A 4 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5255 , F 58, S 8, H BI 59449, I/A 3 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5255 , F 55, S 8, H BI 59449, I/A 2 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5255 , F 55, S 8, H BI 59449, I/A 2 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-48
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5255 , F 55, S 8, H BI 59449, I/A 2 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5255 , F 55, S 8, H BI 59449, I/A 1 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5255 , F 55, S 8, H BI 59449, I/A 1 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-48