NAVIERA ARARAT AIE - EXTINGUIDA
Dirección social C/ SECRETARIO ARTILES 50 - OFICINA Nº13
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Razón Social NAVIERA ARARAT AIE
CIF V76020700
Capital Social 6.7537782E7 Euros
Actividad Actividades de organizaciones empresariales y patronales
Fecha de Constitución 02/02/2009
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE NAVIERA ARARAT AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NAVIERA ARARAT AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abreu Gonzalez Jose Francisco | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/04/2022 | 02/06/2023 |
Adones Jimenez Manuel Jose | Administrador Mancomunado | 02/06/2023 | |
Adones Jimenez Manuel Jose | Liquidador Mancomunado | 02/06/2023 | 02/06/2023 |
Adones Manuel Jose | Administrador Mancomunado | 05/05/2017 | 02/06/2023 |
Coll Barreto Eduardo | Apoderado Solidario | 09/04/2010 | 02/06/2023 |
Dominguez Salgado Jaime | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/04/2010 | 02/06/2023 |
Rodriguez Hernandez Jose | Administrador Mancomunado | 09/04/2010 | 02/06/2023 |
Rodriguez Hernandez Jose | Apoderado Solidario | 09/04/2010 | 02/06/2023 |
Rodriguez Hernandez Jose | Liquidador Mancomunado | 02/06/2023 | 02/06/2023 |
Herrera Eusebio Gregorio | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/04/2010 | 29/10/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NAVIERA ARARAT AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1921 , F 102, S 8, H GC 41689, I/A 12 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1921 , F 102, S 8, H GC 41689, I/A 12 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-35
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1921 , F 102, S 8, H GC 41689, I/A 12 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1921 , F 102, S 8, H GC 41689, I/A 12 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1921 , F 97, S 8, H GC 41689, I/A 11 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-35
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1921 , F 97, S 8, H GC 41689, I/A 11 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-35
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1921 , F 97, S 8, H GC 41689, I/A 10 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1921 , F 97, S 8, H GC 41689, I/A 9 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1921 , F 97, S 8, H GC 41689, I/A 9 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-35
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1921 , F 97, S 8, H GC 41689, I/A 8 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-35